Завтра в эфире программы Парк искусств Павел Качкаев — Глава уфимской администрации с 2003 по 2011 гг. Я помню это время. Многие помнят. Пока. Наверное, кто-то помнит имена и дела уфимских глав в 1980-х. Но Уфе больше 400-х лет! Кто был у городского руля в те времена? Сколько их было?
Решил погуглить и залип. Публикую результаты. Больше для себя. Возможно, кому-то будет полезно или кто-то дополнит.
1586 год -18.12.1708 г. Уфа — столица Уфимского уезда Приказа Казанского дворца.
Первый воевода — глава города Иван Нагой
1590-1593гг; 1595-1597гг; 1599-1602гг;1604-1605 гг.
До 1610 воевода — Афанасий Иванович Власьев-Безобразов
Потом все очень отрывочно:
1619-1622 — Осип Яковлевич Прончищев
1626-1628 — Иван Иванович Чичерин
1636-1638 — Петр Федорович Волконский
1641-1642 — Лев Афанасьевич Плещеев
1649-1652 — Федор Яковлевич Милославский
1662-1663 — Федор Федорович Волконский Мерин
Кто рулил в остальное время — не нашел. Кстати, к 1650 году численность Уфы — 700 человек
1708 -1719 — Уфа — столица Уфимского воеводства
В 1718 уфимцев было 5600
29.05.1719-27.07.1775 — Уфа — столица Уфимской провинции
(до 27.07.1728 в составе Казанской губернии; потом под управлением Сената; с 15.03.1744 — в составе Оренбургской губернии. В ноябре 1775 года провинции отменены, до 1781 — ???)
23.12.1781 — 12.12.1796 — Уфа — столица Уфимской области в составе Уфимского наместничества
1796-1865 Уфа — столица Уфимского уезда Оренбургской губернии
В 1811 — 9200 человек
в 1817 году построен старейший храм — Покровский на улице Мингажева
- Подьячев Алексей Меньшой — с 31 мая 1799 года
- Шишковский Михаил — с 1800 года
- Анисимов Пётр — с 8 мая 1803 года
- Подьячев Василий — с 7 января 1806 года
- Жулябин Данила — с 9 июля 1812 года
- Подьячев Василий — с 27 февраля 1815 года
- Кадкин Степан Максимович — с 5 января 1821 года
- Подьячев Василий Михайлович — с 20 декабря 1823 года
- Тарпанов Иван Фёдорович — с 19 июня 1826 года
- Подьячев Василий — с 30 декабря 1826 года
- Шишковский Василий Петрович — с 10 июля 1830 года
- Попов Василий Афанасьевич — с 29 декабря 1832 года
- Нестеров Иван — с 20 сентября 1834 года
- Подьячев Николай — с 14 октября 1841 года
- Сурков Матвей Афанасьевич — с 15 декабря 1841 года
- Нестеров Иван Андреевич — с 21 октября 1844 года https://www.ufa.kp.ru/daily/26540/3557514/ (дед художника Михаила Васильевича Нестерова).
Источник: POSREDI.RU — http://posredi.ru/enc_r_rukovoditeli_gor_adm.html
- Кадкин Прокопий Афанасьевич — с 14 ноября 1850 года
- Блохин Кондратий Игнатьевич — с 23 декабря 1853 года
- Губанов Василий Степанович — с 15 декабря 1859 года
- Блохин Кондратий Игнатьевич — с 2 января 1863 года
05.05.1865 — 14.06.1922 Уфа — столица Уфимской губернии
В 1865 — 20100 человек
в 1920 — 92800 человек; в 1923 — 85300 человек
- Сапожников Михаил Яковлевич — с 23 июля 1865 года
- Попов Павел Васильевич — с 4 октября 1865 года
- Губанов Василий Степанович — с 16 декабря 1868 года
- Попов Павел Васильевич — с 19 января 1871 года
- Эверсман Николай Эдуардович — с 23 августа 1874 года
- Волков Дмитрий Семёнович — с 24 января 1875 года
- Чижов Фёдор Егорович — с 1887 года
- Сахаров Сергей Львович — с 1891 года
- Маллеев Александр Александрович — с 1894 года
- Зайков Сергей Петрович — с 1909 года
- Верниковский Александр Иосифович — с 1914 года
- http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=input&redir=%2Faf%2Findex.php%3Fact%3Dunit%26fund%3D14962%26opis%3D509464%26unit%3D509963
- Бриллиантов Александр Иванович — с 1917 года
Советский период. Не совсем ясно, кого писать: или первых секретарей горкома или председателей горисполкома:)
- Аграновский Лазарь Соломонович — с октября 1919 года
- Першин Филипп Яковлевич — с конца 1919 года
- Иванов Митрофан Георгиевич — с июля 1921 года
- Кузнецов Пётр Зиновьевич — с сентября 1921 года, в ноябре 1921 года гориспоком упразднён
- Иванов Митрофан Георгиевич — с декабря 1921 года председатель горсовета
- Першин Филипп Яковлевич — с июля 1922 года горисполком восстановлен, председатель горисполкома
- Муравьёв — в августе-сентябре 1924 года временно исполняющий обязанности председателя горсовета
- Рябов — с 6 октября 1924 года временно исполняющий обязанности ‘председателя горсовета
- Кракин — с 1 декабря 1924 года председатель горсовета
- Иванов В. М. — с 16 ноября 1927 года
- Заикин Василий Дмитриевич — с октября 1929 года
- Иванов В. М. — с конца марта 1930 года
- Киселёв И. — с июля 1930 года
- Иванов В. М. — с сентября по ноябрь 1930 года
- Бакаев Дмитрий Васильевич — с июля 1931 года
- http://www.archive.perm.ru/catalog/inventory-cases/408522-509676/?special_version=Y
- население 123 446
- Толстой Николай Алексеевич — с декабря 1934 года
- Бычков Е. Я. — назначен 16 июня 1937 г.
БЫЧКОВ Евграф Яковлевич, 1891 г. р., место рождения: Челябинская обл., русский, член ВКП(б), образование начальное, Уфимский горсовет, председатель, арестован 04.10.37 г., осужден по ст. 58-8, 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 13.07.38 г., реабилитирован 13.10.56г. - Буренкин Константин Дмитревич — с 19 декабря 1937 года
- Симашев Д. П. — с 21 июня 1938 года по 27 апреля 1939 года
- население Уфы — 250 011
- Козлов Николай Александрович — с 21 июля 1939 года
- Руданов Георгий Петрович — с 5 января 1940 года
- Левковцев Сергей Афанасиевич — с 13 июля 1942 года
- Янгиров Марван Янгирович — с 3 сентября 1943 года
- Филимонов Федор Семенович — с 1 июля 1945 года
- Кравцов Антон Васильевич — с 25 января 1946 года
- Мазов Ермолай Егорьевич — с 31 марта 1950 года
- Капустин Николай Иванович — с 22 мая 1950 года
- Сарычев Николай Николаевич — с 30 ноября 1952 года
- Бабуркин Илья Иванович — с 9 марта 1956 года
- Попков Потап Емельянович — с 24 июля 1956 года
- https://yarwiki.ru/article/835/popkov-potap-emelyanovich#
- Толмачев Анатолий Алексеевич — с 3 марта 1960 года
- Воронинский Сергей Сергеевич — с 22 марта 1961 года
- Валеев Адгам Хасанович — с 4 марта 1969 года
- Рахматуллин Рим Хурматович с 1983 года
- НЕОДНОЗНАЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ, ОДНАКО: почитайте
- https://www.idelreal.org/a/28471793.html
- http://journalufa.com/20066-istoricheskoe-rassledovanie-midhat-shakirov-ochen-protivorechivaya-figura.html
Эпоха постсоветская
- Зайцев Михаил Алексеевич — с июля 1987 года, Глава администрации — с 1992 г
Главы администрации Уфы
- Ямалтдинов Фидус Аглямович — с марта 1995 года
- Нугуманов Рауф Самигуллович — с августа 2000 года
- Качкаев Павел Рюрикович — с 2003 года
- Ялалов Ирек Ишмухаметович — с 2011 года[3]
Пока искал факты, обратил внимание, что запоминаю только тех, в чей период произошло нечто громкое:
— башкирские восстания 1662-1664 гг,
— строительство вокзала при Волкове,
— начало обсуждения стройки проспекта Октября при Янгирове
— объединение Черниковска и Уфы при Попкове,
— застой и долгожданно-скандальные отставки Шакирова-Рахматуллина,
— первые кооперативы и первый глоток ветра перемен при Зайцеве,
— празднование 450-летия города и масштабная стройка при Качкаеве,
— саммиты ШОС при Ялалове.
Что мэр грядущий нам готовит? Надеюсь, Парк искусств в числе ожидающих нас городских изменений!